MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
Informe ejecutivo de MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTROLMER SL | Apoderado | 16/12/2016 | |
CONTROLMER SL | Socio Unico | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
Empresa: CONTROLMER SL
Apoderado
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 205, S 8, H MU 83056, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-30
Empresa: CONTROLMER SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 205, S 8, H MU 83056, I/A 2 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-30
Empresa: CONTROLMER SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 204, S 8, H MU 83056, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-30
Empresa: CONTROLMER SL
Socio Único
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 204, S 8, H MU 83056, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-30
Empresa: NACATUR 2 ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 219, S 8, H MU 71710, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30
Empresa: NACATUR 2 ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 218, S 8, H MU 71710, I/A 2 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-30
Empresa: NACATUR 2 ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Lazaro Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 218, S 8, H MU 71710, I/A 2 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-30
Información de MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO
Mostramos los datos de MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANGELES LAZARO FAJARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos