MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
Informe ejecutivo de MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOTANK SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
SFORZA CARBURANTES SL | Administrador Unico | 19/11/2018 |
VINCULACIONES DE MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
Empresa: BIOTANK SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H MU 90561, I/A 4 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-30
Empresa: SFORZA TECNOLOGICAS SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 171, S 8, H MU 72291, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-30
Empresa: SFORZA TECNOLOGICAS SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 171, S 8, H MU 72291, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-30
Empresa: BIOTANK SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 191, S 8, H MU 90561, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-30
Empresa: SFORZA TECNOLOGICAS SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 171, S 8, H MU 72291, I/A 2 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-30
Empresa: BIOTANK SL
Administrador Unico
- Maria Angeles Hortelano Planes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 190, S 8, H MU 90561, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-30
Información de MARIA ANGELES HORTELANO PLANES
Mostramos los datos de MARIA ANGELES HORTELANO PLANES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ANGELES HORTELANO PLANES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos