MARI TUR VICENTE
Informe ejecutivo de MARI TUR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARI TUR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTOVI SA | Administrador Solidario | 28/12/2020 | |
TRANSPORTES JERONI IBIZA SL | Apoderado | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE MARI TUR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARI TUR VICENTE
Empresa: MARTOVI SA
Administrador Solidario
- Mari Bueno Lucia
- Mari Tur Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3, L 3, F 134, S 8, H IB 117, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-07
Empresa: MARTOVI SA
Administrador Unico
- Mari Tur Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3, L 3, F 134, S 8, H IB 117, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-07
Empresa: TRANSPORTES JERONI IBIZA SL
Apoderado
- Mari Tur Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299, L 298, F 38, S 8, H IB 13550, I/A 3 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-07
Empresa: MARTOVI SA
Administrador Unico
- Mari Tur Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3, L 3, F 134, S 8, H IB 117, I/A 6 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
Empresa: MARTOVI SA
Administrador Unico
- Mari Tur Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3, L 3, F 133, S 8, H IB 117, I/A 5 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-07
Información de MARI TUR VICENTE
Mostramos los datos de MARI TUR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARI TUR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos