MARI PLANELLS ANTONIO
Informe ejecutivo de MARI PLANELLS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARI PLANELLS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARI Y ROIG SL | Administrador Solidario | 12/04/2022 |
VINCULACIONES DE MARI PLANELLS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARI PLANELLS ANTONIO
Empresa: MARI Y ROIG SL
Administrador Solidario
- Mari Planells Antonio
- Roig Riera Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30, L 30, F 172, S 8, H IB 1415, I/A 7 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-07
Empresa: INSTITUTO EDUCIR SL
Administrador Unico
- Mari Planells Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 87, S 8, H PM 78175, I/A 3 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-07
Empresa: VESTALIA TRABAJOS DE ALTURA SL
Administrador Unico
- Mari Planells Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1972 , F 29, S 8, H PM 43429, I/A 5 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-07
Empresa: VESTALIA FORMACION SL
Administrador Unico
- Mari Planells Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 85, S 8, H PM 78175, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-07
Empresa: VESTALIA FORMACION SL
Socio Único
- Mari Planells Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 85, S 8, H PM 78175, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-07
Información de MARI PLANELLS ANTONIO
Mostramos los datos de MARI PLANELLS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARI PLANELLS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos