MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
Informe ejecutivo de MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARANDO INVERSIONES SL | Socio Unico | 02/02/2016 | 02/02/2017 |
MARANDO INVERSIONES SL | Socio Unico | 09/12/2014 | 26/01/2015 |
COMPONENTES ELECTRONICOS CASTILLA SA | Secretario | 26/11/2012 |
VINCULACIONES DE MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
Empresa: MARANDO INVERSIONES SL
Socio Único
- Mari Giner Maria Josefa De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 5, S 8, H V 162512, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-46
Empresa: MARANDO INVERSIONES SL
Socio Único
- Mari Giner Maria Josefa De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 1, S 8, H V 162512, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-46
Empresa: COMPONENTES ELECTRONICOS CASTILLA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Mari Giner Maria Josefa De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3601, L 914, F 121, S 8, H V 12591, I/A 14 M (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Información de MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION
Mostramos los datos de MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARI GINER MARIA JOSEFA DE LA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos