MARI FARINOS JESUS
Informe ejecutivo de MARI FARINOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARI FARINOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMA MANAGEMENT SL | Socio Unico | 08/10/2014 | |
PRIMA MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARI FARINOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARI FARINOS JESUS
Empresa: PRIMA MANAGEMENT SL
Socio Único
- Mari Farinos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 16, S 8, H V 156030, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-46
Empresa: GRUPO SECOPSA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Mari Farinos Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7722, L 5019, F 20, S 8, H V 95084, I/A 19 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-46
Empresa: GRUPO SECOPSA SL
Secretario No Consejero
- Mari Farinos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7722, L 5019, F 20, S 8, H V 95084, I/A 18 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-46
Empresa: PRIMA MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Mari Farinos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 14, S 8, H V 156030, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-46
Consejero
- Mari Farinos Jesus
Vicepresidente
- Mari Farinos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 129, S 8, H V 74723, I/A 53 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-46
Consejero
- Broseta Dupre Bruno
- Ciscar Bolufer Jose
- Cuello Espuña Julia
- Gasco Enriquez Beatriz
- Mari Farinos Jesus
Presidente
Vicepresidente
- Mari Farinos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 128, S 8, H V 74723, I/A 48 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Información de MARI FARINOS JESUS
Mostramos los datos de MARI FARINOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARI FARINOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos