MARGELI PONZ IGNACIO
Informe ejecutivo de MARGELI PONZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARGELI PONZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIUTADELLA BOATS SL | Socio Unico | 19/04/2024 | |
CIUTADELLA BOATS SL | Administrador Unico | 24/01/2020 |
VINCULACIONES DE MARGELI PONZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGELI PONZ IGNACIO
Empresa: CIUTADELLA BOATS SL
Socio Único
- Margeli Ponz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 9, S 8, H IM 6720, I/A 3 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-07
Empresa: CIUTADELLA BOATS SL
Administrador Unico
- Margeli Ponz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 8, S 8, H IM 6720, I/A 2 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: CIUTADELLA BOATS SL
Administrador Solidario
- Margeli Ponz Ignacio
- Robles Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 8, S 8, H IM 6720, I/A 2 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: CIUTADELLA BOATS SL
Administrador Solidario
- Margeli Ponz Ignacio
- Robles Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 8, S 8, H IM 6720, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-07
Información de MARGELI PONZ IGNACIO
Mostramos los datos de MARGELI PONZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGELI PONZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos