MARGARITO RANGEL ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARGARITO RANGEL ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARGARITO RANGEL ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIALITY SL | Socio Unico | 16/10/2020 | |
SOCIALITY SL | Administrador Unico | 16/10/2020 | |
SPORT-AS MADRID SL | Liquidador | 24/10/2019 | |
SOCIALITY SL | Apoderado | 19/03/2019 |
VINCULACIONES DE MARGARITO RANGEL ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARITO RANGEL ANA MARIA
Empresa: SOCIALITY SL
Administrador Unico
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37951 , F 187, S 8, H M 675752, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: SOCIALITY SL
Socio Único
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37951 , F 187, S 8, H M 675752, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: SPORT-AS MADRID SL
Liquidador
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 53, S 8, H M 581718, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: SPORT-AS MADRID SL
Administrador Unico
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 53, S 8, H M 581718, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: SOCIALITY SL
Apoderado
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37951 , F 185, S 8, H M 675752, I/A 2 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: SPORT-AS MADRID SL
Administrador Unico
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 53, S 8, H M 581718, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: SPORT-AS MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Ferri Zuil Pedro Roberto
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 53, S 8, H M 581718, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: SPORT-AS MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Ferri Zuil Pedro Roberto
- Margarito Rangel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 51, S 8, H M 581718, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-28
Información de MARGARITO RANGEL ANA MARIA
Mostramos los datos de MARGARITO RANGEL ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARITO RANGEL ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos