MARGARITA CORTADA CARRERAS
Informe ejecutivo de MARGARITA CORTADA CARRERAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARGARITA CORTADA CARRERAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES LLORET-ADMINISTRACIONS SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
FINCAS LLORET SA | Administrador Unico | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARGARITA CORTADA CARRERAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARITA CORTADA CARRERAS
Empresa: FINCAS LLORET SA
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 186, S 8, H GI 5570, I/A 16 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-17
Empresa: APART LLORET SL
Liquidador
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 124, S 8, H GI 5600, I/A 9 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: APART LLORET SL
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 124, S 8, H GI 5600, I/A 9 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: FINCAS LLORET SA
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 186, S 8, H GI 5570, I/A 15 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-17
Empresa: VIATGES FENALS SA
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 141, S 8, H GI 5602, I/A 13 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
Empresa: FINCAS LLORET SA
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 185, S 8, H GI 5570, I/A 13 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Empresa: APART LLORET SL
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 123, S 8, H GI 5600, I/A 7 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Empresa: VIATGES FENALS SA
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 140, S 8, H GI 5602, I/A 11 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Empresa: FINQUES LLORET-ADMINISTRACIONS SL
Administrador Unico
- Margarita Cortada Carreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1785 , F 95, S 8, H GI 29709, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Información de MARGARITA CORTADA CARRERAS
Mostramos los datos de MARGARITA CORTADA CARRERAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARITA CORTADA CARRERAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos