MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
Informe ejecutivo de MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTECLLAMP SL | Administrador Unico | 07/04/2015 | 14/07/2015 |
COLCAP SL | Administrador Solidario | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
Empresa: PROTECLLAMP SL
Administrador Unico
- Margarit Trias Lorenzo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 189, S 8, H PM 75981, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-07
Empresa: PROTECLLAMP SL
Administrador Unico
- Margarit Trias Lorenzo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 188, S 8, H PM 75981, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-07
Empresa: COLCAP SL
Administrador Solidario
- Colera Juan Bartolome
- Margarit Trias Lorenzo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 168, S 8, H PM 27763, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-07
Información de MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN
Mostramos los datos de MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARIT TRIAS LORENZO SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos