MARGARIT BONADA JOAN
Informe ejecutivo de MARGARIT BONADA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARGARIT BONADA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MR. DOUBLE STAR SL | Administrador Unico | 19/02/2024 | |
CABRIO SWIMWEAR SL | Administrador Unico | 09/02/2024 | |
GUBI SL | Apoderado Solidario | 08/03/2021 | |
TWOJEYS & MORE SL | Administrador Solidario | 23/11/2020 |
VINCULACIONES DE MARGARIT BONADA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARIT BONADA JOAN
Empresa: MR. DOUBLE STAR SL
Administrador Unico
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49143 , F 132, S 8, H B 609340, I/A 1 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: CABRIO SWIMWEAR SL
Administrador Unico
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48473 , F 33, S 8, H B 585033, I/A 2 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: LA MOVIE TJ SL
Liquidador
- Juste Calduch Biel
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47780 , F 68, S 8, H B 562005, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: LA MOVIE TJ SL
Administrador Solidario
- Juste Calduch Biel
- Margarit Bonada Joan
Liquidador
- Juste Calduch Biel
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47780 , F 68, S 8, H B 562005, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: LA MOVIE TJ SL
Administrador Solidario
- Juste Calduch Biel
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47780 , F 65, S 8, H B 562005, I/A 1 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Empresa: GUBI SA
Apoderado Solidario
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25348 , F 63, S 8, H B 89270, I/A 15 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: TWOJEYS & MORE SL
Administrador Solidario
- Juste I Calduch Biel
- Margarit Bonada Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47537 , F 212, S 8, H B 554927, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Información de MARGARIT BONADA JOAN
Mostramos los datos de MARGARIT BONADA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARIT BONADA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos