MARGARIDA MARIA LONA COHEN
Informe ejecutivo de MARGARIDA MARIA LONA COHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARGARIDA MARIA LONA COHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIC & SCHOCK DESIGN SL | Apoderado Solidario | 25/08/2014 | |
GHIDA'S CHOICE SL | Administrador Unico | 04/06/2010 | |
GHIDA'S CHOICE SL | Apoderado | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE MARGARIDA MARIA LONA COHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGARIDA MARIA LONA COHEN
Empresa: CHIC & SCHOCK DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Margarida Maria Lona Cohen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44175 , F 88, S 8, H B 448686, I/A 3 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Empresa: CHIC & SCHOCK DESIGN SL
Administrador Unico
- Margarida Maria Lona Cohen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44175 , F 87, S 8, H B 448686, I/A 2 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Empresa: CHIC & SCHOCK DESIGN SL
Administrador Unico
- Margarida Maria Lona Cohen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44175 , F 86, S 8, H B 448686, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Empresa: GHIDA'S CHOICE SL
Administrador Unico
- Margarida Maria Lona Cohen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 100, S 8, H B 383100, I/A 3 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
Empresa: GHIDA'S CHOICE SL
Apoderado
- Margarida Maria Lona Cohen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41222 , F 100, S 8, H B 383100, I/A 2 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08
Información de MARGARIDA MARIA LONA COHEN
Mostramos los datos de MARGARIDA MARIA LONA COHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGARIDA MARIA LONA COHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos