MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
Informe ejecutivo de MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL GRANOLLERS SL | REPR.143 RRM | 29/10/2019 | |
RESTAURANT GRAN OLLA SL | REPR.143 RRM | 09/10/2019 | |
TRANOELL SL | Administrador Solidario | 24/07/2019 | |
F B 2 SL | Apoderado Solidario | 20/03/2014 | |
PREFABRICATS LOMAR SL | Administrador Solidario | 28/01/2014 | |
LOMINCIC SL | Administrador Mancomunado | 28/01/2014 | |
LOMINCIC SL | Apoderado Solidario | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
Empresa: HOTEL GRANOLLERS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Lleonart Ganduxe Josep
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 92, S 8, H B 12960, I/A 16 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-08
Empresa: RESTAURANT GRAN OLLA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31823 , F 134, S 8, H B 197580, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: HOTEL GRANOLLERS SL
Administrador
REPR.143 RRM
- Margall Estrada Maria Angela
- Perez Roura Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44125 , F 92, S 8, H B 12960, I/A 14 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Empresa: RESTAURANT GRAN OLLA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31823 , F 133, S 8, H B 197580, I/A 4 N (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-08
Empresa: TRANOELL SL
Administrador Solidario
- Lleonart Margall Ana Isabel
- Lleonart Margall Daniel
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46993 , F 58, S 8, H B 537532, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Empresa: F B 2 SL
Apoderado Solidario
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 1, S 8, H B 145257, I/A 6 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: LOMINCIC SL
Apoderado Solidario
- Calls Gasso Francisco Javier
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35952 , F 98, S 8, H B 272435, I/A 7 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: LOMINCIC SL
Administrador Mancomunado
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35952 , F 97, S 8, H B 272435, I/A 5 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: PREFABRICATS LOMAR SL
Administrador Solidario
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30972 , F 94, S 8, H B 183993, I/A 11 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: INTIMAR SL
Administrador Mancomunado
- Margall Estrada Maria Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34158 , F 212, S 8, H B 1969, I/A 7 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
VER MAS ACTOS
Información de MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA
Mostramos los datos de MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARGALL ESTRADA MARIA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos