MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNK Y WINES SL | Administrador Unico | 25/11/2021 | 21/02/2023 |
BRIBON SL | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | 29/07/2022 |
BRIBON SL | Administrador Unico | 31/10/2016 | 23/03/2020 |
VINCULACIONES DE MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
Empresa: FUNK Y WINES SL
Administrador Unico
- Marfil Heredia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48066 , F 212, S 8, H B 571265, I/A 2 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Empresa: FUNK Y WINES SL
Administrador Unico
- Marfil Heredia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48066 , F 211, S 8, H B 571265, I/A 1 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-08
Empresa: BRIBON SL
Administrador Unico
- Marfil Heredia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24824 , F 74, S 8, H B 79998, I/A 8 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-08
Empresa: BRIBON SL
Administrador Unico
- Marfil Heredia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24824 , F 74, S 8, H B 79998, I/A 6 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-08
Empresa: BRIBON SL
Apoderado Solidario
- Marfil Heredia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24824 , F 73, S 8, H B 79998, I/A 4 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Información de MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARFIL HEREDIA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos