MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
Informe ejecutivo de MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL RITZ MADRID SL | Secretario | 13/03/2024 | |
MALDONADO DIRECTORSHIP SL | Secretario | 12/03/2024 | |
HOTEL RITZ MADRID SL | Apoderado | 04/09/2023 | |
HOTEL RITZ MADRID SL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 |
VINCULACIONES DE MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Presidente
Secretario
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 205, S 8, H M 83689, I/A 171 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Presidente
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 205, S 8, H M 83689, I/A 171 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: MALDONADO DIRECTORSHIP SL
Presidente
Secretario
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33289 , F 215, S 8, H M 599097, I/A 30 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: MALDONADO DIRECTORSHIP SL
Presidente
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33289 , F 215, S 8, H M 599097, I/A 30 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Apoderado
- Bishop Syung Hwa Matthew David
- Lowe Robert
- Lowe Robert
- Maier Brigitte
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
- Pablos Fuentes Raquel
- Wachs Ferdinand Christian
- Whan Kevin Wiliam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 203, S 8, H M 83689, I/A 169 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Bishop Syung Hwa Matthew David
- Garcia Court Payen Francisco Jose
- Liddell Gregory Bruce
- Maier Brigitte
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
- Pablos Raquel
- Whan Kevin Wiliam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 197, S 8, H M 83689, I/A 165 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 197, S 8, H M 83689, I/A 165 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: MALDONADO DIRECTORSHIP SL
Presidente
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33289 , F 212, S 8, H M 599097, I/A 25 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Presidente
- Mares Christoph Joseph Wilhelm
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 197, S 8, H M 83689, I/A 163 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: HOTEL RITZ MADRID SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33636 , F 191, S 8, H M 83689, I/A 156 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
VER MAS ACTOS
Información de MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM
Mostramos los datos de MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARES CHRISTOPH JOSEPH WILHELM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos