MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
Informe ejecutivo de MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL | Administrador Solidario | 01/12/2016 | 28/06/2018 |
NORDEON GROUP SPAIN SL | Consejero | 27/02/2017 | 25/04/2018 |
NORDEON GROUP SPAIN SL | Administrador Solidario | 01/12/2016 | 27/02/2017 |
VINCULACIONES DE MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 36, S 8, H B 479523, I/A 5 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 81, S 8, H B 484260, I/A 9 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Consejero
- Cusido Codina Ignasi
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 42, S 8, H B 484260, I/A 7 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: NORDEON GROUP SPAIN SL
Administrador Solidario
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 42, S 8, H B 484260, I/A 7 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Empresa: WINKELMAN INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45183 , F 35, S 8, H B 479523, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Empresa: RICHLAND INVEST SL
Administrador Solidario
- Marcus Gerardus Johannes Timmer
- Patrick Carel Van Rossum
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 40, S 8, H B 484260, I/A 3 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Información de MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER
Mostramos los datos de MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCUS GERARDUS JOHANNES TIMMER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos