MARCOS VILA ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCOS VILA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCOS VILA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREND ATELIER SL | Administrador Unico | 13/11/2013 | |
PORTMAN INNOVA SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | |
MARCORTIZ SL | Administrador Unico | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARCOS VILA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS VILA ANTONIO
Empresa: POQ VENTURES SL
Socio Único
- Marcos Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3949 , F 112, S 8, H A 150189, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Empresa: INNOVA ATELIER SL
Administrador Unico
- Marcos Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3854 , F 56, S 8, H A 144744, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-03
Empresa: TREND ATELIER SL
Administrador Unico
- Marcos Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3727 , F 178, S 8, H A 137209, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-03
Empresa: PORTMAN INNOVA SL
Administrador Unico
- Marcos Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 127, S 8, H A 130118, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-03
Empresa: MARCORTIZ SL
Administrador Unico
- Marcos Vila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743 , F 149, S 8, H A 81641, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-03
Información de MARCOS VILA ANTONIO
Mostramos los datos de MARCOS VILA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS VILA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos