MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
Informe ejecutivo de MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROLLO DEGOLLADA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2018 | |
ARROLLO DEGOLLADA SL | Consejero | 25/04/2018 | |
CIGARRALES DE SISLA SL | Consejero | 05/03/2012 | |
CIGARRALES DE SISLA SL | Secretario | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
Empresa: CIGARRALES DE SISLA SA
Consejero
- Marcos Rubinat Jose-german
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Santacruz Sanchez De Rojas Guillermo
Presidente
Secretario
- Marcos Rubinat Jose-german
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 217, S 8, H TO 5711, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-45
Empresa: ARROLLO DEGOLLADA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marcos Rubinat Jose-german
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Santacruz Martin Fernando
Consejero
- Marcos Rubinat Jose-german
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Santacruz Martin Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 176, S 8, H TO 40519, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-45
Empresa: CIGARRALES DE SISLA SA
Consejero
- Marcos Rubinat Jose-german
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Santacruz Sanchez De Rojas Guillermo
Presidente
Secretario
- Marcos Rubinat Jose-german
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 217, S 8, H TO 5711, I/A 8 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-45
Empresa: CIGARRALES DE SISLA SA
Consejero
- Marcos Rubinat Jose-german
- Mayoral Hernandez Apolonio
- Santacruz Sanchez De Rojas Guillermo
Presidente
Secretario
- Marcos Rubinat Jose-german
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 217, S 8, H TO 5711, I/A 7 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-45
Información de MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN
Mostramos los datos de MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS RUBINAT JOSE-GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos