MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKER PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SL | Apoderado | 17/04/2017 | |
SANITEC HEALTH SERVICES SL | Administrador Solidario | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Apoderado
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16537 , F 110, S 8, H M 281691, I/A 7 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Empresa: AKER CONTROL DE RIESGOS LABORALES SL
Liquidador
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 172, S 8, H M 529617, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: AKER CONTROL DE RIESGOS LABORALES SL
Administrador Solidario
- Arenas Vidal Alicia
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29424 , F 172, S 8, H M 529617, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: AONIKEN SUR SL
Administrador Solidario
- Arenas Vidal Alicia
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20475 , F 120, S 8, H M 362284, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Administrador Solidario
- Arenas Vidal Alicia
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16537 , F 109, S 8, H M 281691, I/A 6 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: VISCUIT MARKETING Y DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Lopez Zamanillo Maria Luisa
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25525 , F 10, S 8, H M 459914, I/A 3 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: SERTEACOM TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Martin Salvador
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
- Tobaruela Padilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14841 , F 111, S 8, H M 246874, I/A 3 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Administrador Solidario
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12332 , F 117, S 8, H M 195769, I/A 16 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
Empresa: SANITEC HEALTH SERVICES SL
Administrador Solidario
- Hidalgo Sainz De Los Terreros Agustin
- Marcos Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27962 , F 170, S 8, H M 503970, I/A 1 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Información de MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos