MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMNSELAB SL | Administrador Unico | 28/06/2024 | |
EL MAJUELO DE MONTORIO SL | Administrador Solidario | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
Empresa: LIMNSELAB SL
Administrador Unico
- Marcos Porres Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 19858, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-09
Empresa: EL MAJUELO DE MONTORIO SL
Administrador Solidario
- Marcos Porres Maria Begoña
- Serna Melgosa Calixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804, L 595, F 103, S 8, H BU 19172, I/A 1 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-09
Empresa: EL CARMEN DE MELGOSA SL
Liquidador Solidario
- Marcos Porres Maria Begoña
- Serna Melgosa Calixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427, L 218, F 181, S 8, H BU 7498, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-09
Empresa: EL CARMEN DE MELGOSA SL
Administrador Solidario
- Marcos Porres Maria Begoña
- Serna Melgosa Calixto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427, L 218, F 181, S 8, H BU 7498, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-09
Información de MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS PORRES MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos