MARCOS PEREZ MAXIMINO
Informe ejecutivo de MARCOS PEREZ MAXIMINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCOS PEREZ MAXIMINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASTRO TARIA 22 SL | Administrador Unico | 08/03/2022 | |
HOSTELERA DEL NARCEA SL | Administrador Unico | 11/07/2018 | |
RECREATIVOS MAX-NOR SL | Administrador Unico | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARCOS PEREZ MAXIMINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS PEREZ MAXIMINO
Empresa: GASTRO TARIA 22 SL
Administrador Unico
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 41, S 8, H M 763576, I/A 1 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: HOSTELERA DEL NARCEA SL
Administrador Unico
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892 , F 147, S 8, H M 171945, I/A 4 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: HOSTELERA DEL NARCEA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Consejero
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Presidente
Secretario
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892 , F 147, S 8, H M 171945, I/A 4 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: RECREATIVOS MAX-NOR SL
Administrador Unico
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18904 , F 68, S 8, H M 329893, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: RECREATIVOS MAX-NOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Consejero
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Presidente
Secretario
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18904 , F 68, S 8, H M 329893, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: HOSTELERA DEL NARCEA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Consejero
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Marcos Perez Maximino
- Rodriguez Fuertes Jose Pedro
Presidente
Secretario
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892 , F 147, S 8, H M 171945, I/A 3 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-28
Empresa: HOSTELERA DEL NARCEA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Gonzalez Hernandez Miguel Angel
- Marcos Perez Maximino
Consejero
- Gonzalez Fuertes Constantino
- Gonzalez Hernandez Miguel Angel
- Marcos Perez Maximino
Presidente
Secretario
- Marcos Perez Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892 , F 147, S 8, H M 171945, I/A 3 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-28
Información de MARCOS PEREZ MAXIMINO
Mostramos los datos de MARCOS PEREZ MAXIMINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS PEREZ MAXIMINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos