MARCOS PARRA PEDRO
Informe ejecutivo de MARCOS PARRA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCOS PARRA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORDUBA CHIMNEY SL | Administrador Unico | 23/03/2023 | |
MAKEBORA SL | Administrador Unico | 12/04/2019 | |
EDHIT21 MUSIC SL | Administrador Unico | 27/12/2017 | |
HIT21 PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE MARCOS PARRA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS PARRA PEDRO
Empresa: CORDOBA PASTRY BAKERY SL
Consejero
- Marcos Parra Pedro
Secretario
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2841 , F 35, S 8, H CO 43499, I/A 6 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-14
Empresa: CORDUBA CHIMNEY SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 151, S 8, H CO 44697, I/A 1 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-14
Empresa: CONSERVAS VEGETALES CONGANA SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 180, S 8, H J 7887, I/A 20 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-23
Empresa: CONSERVAS VEGETALES CONGANA SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 180, S 8, H J 7887, I/A 19 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-23
Empresa: MAKEBORA SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 191, S 8, H J 23664, I/A 1 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-23
Empresa: EDHIT21 MUSIC SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 71, S 8, H CO 38683, I/A 1 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-14
Empresa: HIT21 PRODUCCIONES Y MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Marcos Parra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 201, S 8, H CO 38048, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-14
Información de MARCOS PARRA PEDRO
Mostramos los datos de MARCOS PARRA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS PARRA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos