MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO COTES SL | Apoderado Solidario | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
Empresa: ESTACION DE SERVICIO COTES SL
Administrador Solidario
- Marcos Muñoz Fernando
- Marcos Muñoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 178, S 8, H A 131551, I/A 5 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-03
Empresa: ESTACION DE SERVICIO COTES SL
Administrador Solidario
- Marcos Muñoz Fernando
- Marcos Muñoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 177, S 8, H A 131551, I/A 3 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-03
Empresa: ESTACION DE SERVICIO COTES SL
Apoderado Solidario
- Marcos Muñoz Fernando
- Marcos Muñoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3631 , F 177, S 8, H A 131551, I/A 2 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-03
Empresa: CERAMICA MARCOS SL
Consejero
- Marcos Muñoz Carlos
- Marcos Muñoz Jose Antonio
- Marcos Muñoz Maria De La Paz
- Marcos Muñoz Rogelio
- Muñoz Pavia Maria De Las Nieves
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 102, S 8, H AL 12711, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-04
Información de MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS MUÑOZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos