MARCOS LOPEZ CARLOS
Informe ejecutivo de MARCOS LOPEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARCOS LOPEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVANDERIAS GONZALEZ Y LOPEZ SL | Administrador Solidario | 06/02/2019 | |
NANOTECNOLOGIA EN PAVIMENTOS SL | Apoderado Solidario | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE MARCOS LOPEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS LOPEZ CARLOS
Empresa: MARSILVA EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL
Administrador Unico
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 167, S 8, H VA 29072, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-47
Empresa: LAVANDERIAS GONZALEZ Y LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Deras Azucena Carolina
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756, L 547, F 45, S 8, H BU 17665, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-09
Empresa: MARSILVA EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL
Administrador Unico
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 167, S 8, H VA 29072, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-47
Empresa: MARSILVA EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL
Administrador Solidario
- Da Silva Da Silva Fabiana Maria
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 167, S 8, H VA 29072, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-47
Empresa: MARSILVA EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL
Administrador Solidario
- Da Silva Da Silva Fabiana Maria
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 166, S 8, H VA 29072, I/A 1 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-47
Empresa: TAXIBUS ESPINOSA SL
Administrador Solidario
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415, L 206, F 213, S 8, H BU 7121, I/A 7 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-09
Empresa: NANOTECNOLOGIA EN PAVIMENTOS SL
Apoderado Solidario
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44345 , F 108, S 8, H B 453409, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
Empresa: TAXIBUS ESPINOSA SL
Administrador Solidario
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415, L 206, F 212, S 8, H BU 7121, I/A 4 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-09
Empresa: PAVIMENTOS CONTINUOS MARCOS SL
Administrador Solidario
- Iñigo Fernandez Javier
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35006 , F 122, S 8, H B 257769, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Empresa: PAVIMENTOS CONTINUOS MARCOS SL
Administrador Unico
- Marcos Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35006 , F 122, S 8, H B 257769, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de MARCOS LOPEZ CARLOS
Mostramos los datos de MARCOS LOPEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS LOPEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos