MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMES INTEGRALS I SERVEIS TARRACO GRUP SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
REFORMES INTEGRALS I SERVEIS TARRACO GRUP SL | Socio Unico | 07/02/2023 |
VINCULACIONES DE MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 95, S 8, H T 41197, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-43
Administrador Solidario
- Marcos Grau Angel
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 95, S 8, H T 41197, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-43
Socio Único
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 95, S 8, H T 41197, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-43
Empresa: BARCELONA OIL AND GAS SERVICES SL
Apoderado
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 210, S 8, H T 49228, I/A 5 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-43
Empresa: BARCELONA OIL AND GAS SERVICES SL
Apoderado
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 208, S 8, H T 49228, I/A 3 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-43
Administrador Solidario
- Marcos Grau Angel
- Marcos Grau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 91, S 8, H T 41197, I/A 1 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
Información de MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS GRAU MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos