MARCOS GARCIA MARIANO
Informe ejecutivo de MARCOS GARCIA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCOS GARCIA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIANO MARCOS GARCIA SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
MARIANO MARCOS GARCIA SL | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
MARIANO MARCOS GARCIA SL | Socio Unico | 04/08/2016 | |
MARIANO MARCOS Y PRIETO SA | Administrador Unico | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE MARCOS GARCIA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS GARCIA MARIANO
Empresa: MARIANO MARCOS GARCIA SL
Apoderado
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 34, S 8, H SA 9163, I/A 7 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-37
Empresa: MARIANO MARCOS GARCIA SL
Administrador Unico
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 34, S 8, H SA 9163, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-37
Empresa: MARIANO MARCOS GARCIA SL
Administrador Unico
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 34, S 8, H SA 9163, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-37
Empresa: MARIANO MARCOS Y PRIETO SA
Administrador Unico
- Marcos Garcia Mariano
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 160, S 8, H SA 10718, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-37
Empresa: MARIANO MARCOS GARCIA SL
Socio Único
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 33, S 8, H SA 9163, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-37
Empresa: MARIANO MARCOS Y PRIETO SA
Administrador Unico
- Marcos Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 160, S 8, H SA 10718, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-37
Información de MARCOS GARCIA MARIANO
Mostramos los datos de MARCOS GARCIA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS GARCIA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos