MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAZA DE LA MARINA INMUEBLES SL | Administrador Solidario | 11/03/2015 | 18/03/2019 |
TECNICOS EN MEDIOS DE COMUNICACION SL | Administrador Unico | 22/01/2016 | |
TECNICOS EN MEDIOS DE COMUNICACION SL | Liquidador | 22/01/2016 | 22/01/2016 |
PLAZA DE LA MARINA INMUEBLES SL | Administrador Unico | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: PLAZA DE LA MARINA INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Bejarano Marcos Fernando
- Marcos Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742, L 1655, F 124, S 8, H MA 47610, I/A 8 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Liquidador
- Marcos Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13918 , F 53, S 8, H M 227885, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Administrador Unico
- Marcos Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13918 , F 53, S 8, H M 227885, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: PLAZA DE LA MARINA INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Bejarano Marcos Fernando
- Marcos Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742, L 1655, F 124, S 8, H MA 47610, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-29
Empresa: PLAZA DE LA MARINA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Marcos Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742, L 1655, F 124, S 8, H MA 47610, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-29
Información de MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS GARCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos