MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCUTOR SA | Apoderado Solidario | 28/04/2021 | |
ARX ARXIVISTICA I ARQUEOLOGIA SL | Administrador Unico | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
Empresa: CIRCUTOR SA
Apoderado Solidario
- Marcos Diaz Maria Carmen
- Puig Pons Marta
- Sallent Clares Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 45, S 8, H B 62684, I/A 67 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: CIRCUTOR SA
Apoderado Solidario
- Marcos Diaz Maria Carmen
- Puig Pons Marta
- Sallent Clares Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 45, S 8, H B 62684, I/A 67 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: CIRCUTOR SA
Apoderado Solidario
- Marcos Diaz Maria Carmen
- Puig Pons Marta
- Sallent Clares Anna
- Termes Font Andres Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 43, S 8, H B 62684, I/A 64 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: CIRCUTOR SA
Apoderado
- Marcos Diaz Maria Carmen
- Puig Pons Marta
- Sallent Clares Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 43, S 8, H B 62684, I/A 64 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Empresa: ARX ARXIVISTICA I ARQUEOLOGIA SL
Administrador Unico
- Marcos Diaz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 597, F 206, S 8, H CS 16733, I/A 4 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-12
Empresa: ARX ARXIVISTICA I ARQUEOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Flors Ureña Enric Vicent
- Marcos Diaz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 597, F 206, S 8, H CS 16733, I/A 3 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-12
Información de MARCOS DIAZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MARCOS DIAZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS DIAZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos