MARCOS DIAZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARCOS DIAZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCOS DIAZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASENCIA GOLF SA | Consejero | 12/01/2022 | |
INMOSPAIN FEM SL | Administrador Unico | 26/07/2016 | |
AGROMIMBRES SL | Administrador Unico | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE MARCOS DIAZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS DIAZ FRANCISCO
Empresa: PLASENCIA GOLF SA
Consejero
- CONSTRUCCIONES AESA SL
- Lopez Gamonal Fernando
- Lopez Gamonal Juan Arturo
- Marcos Diaz Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 634, F 103, S 8, H CC 7583, I/A 14 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-10
Empresa: PLASENCIA GOLF SA
Consejero
- COMPAÑIA DE VALORES L.G.M. SL
- CONSTRUCCIONES AESA SL
- Lopez Gamonal Fernando
- Lopez Gamonal Juan Arturo
- Marcos Diaz Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 634, F 103, S 8, H CC 7583, I/A 14 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-10
Empresa: INMOSPAIN FEM SL
Administrador Unico
- Marcos Diaz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 152, S 8, H M 612110, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Empresa: INMOSPAIN FEM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Guzman Marta
- Lucas Alcazar Enrique
- Marcos Diaz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 152, S 8, H M 612110, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Empresa: INMOSPAIN FEM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Guzman Marta
- Lucas Alcazar Enrique
- Marcos Diaz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 150, S 8, H M 612110, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Empresa: PLASENCIA GOLF SA
Consejero
- COMPAÑIA DE VALORES L.G.M. SL
- CONSTRUCCIONES AESA SL
- Lopez Gamonal Fernando
- Lopez Gamonal Juan Arturo
- Marcos Diaz Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 634, F 103, S 8, H CC 7583, I/A 11 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-10
Empresa: PLASENCIA GOLF SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 634, F 103, S 8, H CC 7583, I/A 11 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-10
Empresa: AGROMIMBRES SL
Administrador Unico
- Marcos Diaz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 77, S 8, H M 517822, I/A 1 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Información de MARCOS DIAZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARCOS DIAZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS DIAZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos