MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
Informe ejecutivo de MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELUR SL | Administrador Unico | 23/05/2022 | |
CELUR SL | Socio Unico | 23/05/2022 | |
CELUR SL | Apoderado | 23/07/2021 | |
CONSULTING DE ECONOMISTAS SA | Apoderado | 19/07/2021 |
VINCULACIONES DE MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
Empresa: C E CONSULTING EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Marcos De Paz Lourdes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 102, S 8, H M 166646, I/A 39 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: C E CONSULTING EMPRESARIAL SL
Socio Único
- Marcos De Paz Lourdes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 102, S 8, H M 166646, I/A 39 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: C E CONSULTING EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Marcos De Paz Lourdes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 99, S 8, H M 166646, I/A 38 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: CONSULTING DE ECONOMISTAS SA
Apoderado
- Marcos De Paz Lourdes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39139 , F 195, S 8, H M 138130, I/A 72 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: CONIMCO SL
Socio Único
- Marcos De Paz Lourdes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10176 , F 88, S 8, H M 162351, I/A 9 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Información de MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA
Mostramos los datos de MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos