MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE COGENERACION MARCOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2014 | |
SILICES DEL MEDITERRANEO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2014 | |
ARENAS INDUSTRIALES DE MONTORIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2014 |
VINCULACIONES DE MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
Empresa: MADEGRA GESTION SL
Administrador Solidario
- Marcos De Grado Maria Carmen
- Marcos De Grado Maria Mercedes
- Marcos De Grado Maria Nieves
- Marcos De Grado Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666, L 457, F 224, S 8, H BU 15083, I/A 2 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-09
Empresa: SILICES DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos De Grado Maria Carmen
- Marcos Miguel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 51, S 8, H BU 11586, I/A 7 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: EMPRESA DE COGENERACION MARCOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos De Grado Maria Carmen
- Marcos Miguel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 198, S 8, H BU 6573, I/A 7 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-09
Empresa: ARENAS INDUSTRIALES DE MONTORIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marcos De Grado Maria Carmen
- Marcos Miguel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 176, S 8, H BU 550, I/A 19 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-09
Empresa: MADEGRA GESTION SL
Administrador Solidario
- Marcos De Grado Maria Carmen
- Marcos De Grado Maria Mercedes
- Marcos De Grado Maria Nieves
- Marcos De Grado Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666, L 457, F 223, S 8, H BU 15083, I/A 1 (13/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-09
Información de MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS DE GRADO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos