MARCOS CIUDAD JUAN
Informe ejecutivo de MARCOS CIUDAD JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARCOS CIUDAD JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ADRIANOPOLIS 2021 SL | Administrador Unico | 15/07/2021 | |
ORGANIZACION VAN AKE 2016 SL | Apoderado | 18/01/2019 | |
INVES PASEO MALLORCA 333 SL | Administrador Unico | 17/08/2018 | |
RK AGENT SPAIN SL | Administrador Unico | 11/05/2018 | |
GESTIONES DE COMERCIO SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 16/03/2018 | |
CONSTRUCCIONES MOROTE PONS SL | Administrador Unico | 27/12/2017 | |
TURISTNOVA 2015 SL | Socio Unico | 29/08/2016 | |
TURISTNOVA 2015 SL | Administrador Unico | 29/08/2016 | |
GESTIONES DE COMERCIO SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | |
INVES PASEO MALLORCA 333 SL | Apoderado | 23/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARCOS CIUDAD JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS CIUDAD JUAN
Empresa: INVES GOLDEN TREE 2006 SA
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 57509, I/A 7 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: GRUPO ADRIANOPOLIS 2021 SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 56, S 8, H PM 90886, I/A 2 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-07
Empresa: INVES GOLDEN TREE 2006 SA
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 214, S 8, H PM 57509, I/A 6 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-07
Empresa: ORGANIZACION VAN AKE 2016 SL
Apoderado
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 24, S 8, H PM 79851, I/A 8 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Empresa: INVES PASEO MALLORCA 333 SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 42, S 8, H PM 55614, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-07
Empresa: RK AGENT SPAIN SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 179, S 8, H PM 73827, I/A 3 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-07
Empresa: GESTIONES DE COMERCIO SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 18, S 8, H PM 78216, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: CONSTRUCCIONES MOROTE PONS SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 209, S 8, H PM 19037, I/A 3 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-07
Empresa: TURISTNOVA 2015 SL
Administrador Unico
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 153, S 8, H PM 76273, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07
Empresa: TURISTNOVA 2015 SL
Socio Único
- Marcos Ciudad Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 153, S 8, H PM 76273, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07
VER MAS ACTOS
Información de MARCOS CIUDAD JUAN
Mostramos los datos de MARCOS CIUDAD JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS CIUDAD JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos