MARCOS CAÑADILLA IRIA
Informe ejecutivo de MARCOS CAÑADILLA IRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCOS CAÑADILLA IRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TICKETEA SL | Apoderado | 09/03/2020 | 13/10/2023 |
EVENTBRITE ES SL | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | 11/09/2020 |
VINCULACIONES DE MARCOS CAÑADILLA IRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS CAÑADILLA IRIA
Empresa: TICKETEA SL
Apoderado
- Ciotta Giuseppe
- Deasy Ciaran Daniel
- Elez Alamo Maria Pilar
- Marcos Cañadilla Iria
- Spurill Dane Nicholas
- Vallori Amoros Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28290 , F 204, S 8, H M 484519, I/A 30 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: EVENTBRITE ES SL
Apoderado Solidario
- Marcos Cañadilla Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 145, S 8, H M 706504, I/A 8 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-28
Empresa: TICKETEA SL
Apoderado
- Marcos Cañadilla Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28290 , F 201, S 8, H M 484519, I/A 23 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: EVENTBRITE ES SL
Apoderado Solidario
- Marcos Cañadilla Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 143, S 8, H M 706504, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Información de MARCOS CAÑADILLA IRIA
Mostramos los datos de MARCOS CAÑADILLA IRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS CAÑADILLA IRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos