MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA DEPORTIVA SA | Consejero | 28/11/2019 | 17/03/2023 |
INMOBILIARIA DEPORTIVA SA | Consejero Delegado Solidario | 28/11/2019 | 17/03/2023 |
INMOBILIARIA DEPORTIVA SA | Consejero | 22/10/2014 | 28/11/2019 |
INMOBILIARIA DEPORTIVA SA | Consejero Delegado | 22/10/2014 | 28/11/2019 |
INMOBILIARIA DEPORTIVA SA | Consejero | 31/12/2009 | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Marcos Bruguera Jose Maria
- Valenti Ponsa Antoni
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 220, S 8, H B 31914, I/A 30 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Marcos Bruguera Jose Maria
- Valenti Ponsa Antoni
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 219, S 8, H B 31914, I/A 27 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 219, S 8, H B 31914, I/A 27 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 218, S 8, H B 31914, I/A 24 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 218, S 8, H B 31914, I/A 24 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 216, S 8, H B 31914, I/A 22 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Empresa: INMOBILIARIA DEPORTIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23671 , F 216, S 8, H B 31914, I/A 22 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Información de MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS BRUGUERA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos