MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
Informe ejecutivo de MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULTRAVIOLETA PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 11/07/2022 | |
EQUAL PLUS SL | Socio Unico | 30/09/2019 | |
EQUAL PLUS SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | |
VENIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | Socio Unico | 13/07/2016 | |
VENIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | Administrador Unico | 13/07/2016 | |
AVANTIA ASESORES SL | Administrador Unico | 28/06/2011 | |
EQUALIS CONSULTORIA SL | Vicepresidente | 22/12/2009 | |
EQUALIS CONSULTORIA SL | Consejero Delegado | 22/12/2009 | |
EQUALIS CONSULTORIA SL | Consejero | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
Empresa: ULTRAVIOLETA PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6203, L 5110, F 157, S 8, H MA168553, I/A 1 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-29
Empresa: EQUAL PLUS SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879, L 4786, F 5, S 8, H MA152724, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: EQUAL PLUS SL
Socio Único
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879, L 4786, F 5, S 8, H MA152724, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: VENIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 174, S 8, H MA135069, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-29
Empresa: VENIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Socio Único
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 174, S 8, H MA135069, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-29
Empresa: BALIAN CONSORCIO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4896, L 3804, F 151, S 8, H MA109730, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-29
Empresa: BALIAN CONSORCIO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4896, L 3804, F 150, S 8, H MA109730, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-29
Empresa: AVANTIA ASESORES SL
Administrador Unico
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4896, L 3804, F 145, S 8, H MA109729, I/A 3 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-29
Empresa: AVANTIA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Gil Blanco Emiliano
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 116, S 8, H SE 83341, I/A 3 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-41
Empresa: EQUALIS CONSULTORIA SL
Consejero Delegado
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Consejero
- Gonzalez Moyano Angela Maria Gracia
- Herrera Crespillo Maria Angeles
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Marcos Arroyo Adela Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 62, S 8, H MA103729, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-29
VER MAS ACTOS
Información de MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA
Mostramos los datos de MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS ARROYO ADELA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos