MARCO VIALE
Informe ejecutivo de MARCO VIALE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARCO VIALE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTEPRIMA BRANDS IBERICA SL | Administrador Unico | 20/03/2019 |
VINCULACIONES DE MARCO VIALE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO VIALE
Empresa: ANTEPRIMA BRANDS IBERICA SL
Administrador Unico
- Marco Viale
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46810 , F 121, S 8, H B 531656, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Empresa: HITEL COMESPA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marco Viale
- Paolo Scarlata
- Patrick Scarlata
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38941 , F 196, S 8, H B 332805, I/A 7 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Consejero Delegado
- Marco Viale
Consejero
- Marco Viale
- Maurizia Monari
- Patrick Scarlata
Presidente
- Marco Viale
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38941 , F 187, S 8, H B 332803, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Empresa: PRO QUOTA NORHIT SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Marco Viale
- Patrick Scarlata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38825 , F 34, S 8, H B 337024, I/A 6 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Información de MARCO VIALE
Mostramos los datos de MARCO VIALE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO VIALE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos