MARCO URQUIJO ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARCO URQUIJO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCO URQUIJO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA RONCALESA SA | Vicepresidente | 29/07/2014 | |
LA RONCALESA SA | Consejero | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE MARCO URQUIJO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO URQUIJO ANA MARIA
Empresa: LA RONCALESA SA
Consejero
- Ayesa Dianda Jose Manuel
- Marco Urquijo Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 9408, I/A 57 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 85, S 8, H NA 9408, I/A 56 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-31
Empresa: SCUCHA CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 218, S 8, H NA 13856, I/A 9 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Consejero
- Ayesa Dianda Jose Manuel
- Garjon Sanz Jose Eugenio
- Marco Urquijo Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 84, S 8, H NA 9408, I/A 53 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-31
Empresa: SCUCHA CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 218, S 8, H NA 13856, I/A 8 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 84, S 8, H NA 9408, I/A 52 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Consejero
- Ayesa Dianda Jose Manuel
- Garjon Sanz Jose Eugenio
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 83, S 8, H NA 9408, I/A 50 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 83, S 8, H NA 9408, I/A 50 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 83, S 8, H NA 9408, I/A 50 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-31
Empresa: LA RONCALESA SA
Consejero
Vicepresidente
- Marco Urquijo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 82, S 8, H NA 9408, I/A 48 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-31
VER MAS ACTOS
Información de MARCO URQUIJO ANA MARIA
Mostramos los datos de MARCO URQUIJO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO URQUIJO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos