MARCO MONTOYA ALBERTO
Informe ejecutivo de MARCO MONTOYA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARCO MONTOYA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO MONTOYA ALBERTO
Empresa: TRATTO GESTION DE LA CREATIVIDAD SL
Liquidador Unico
- Marco Montoya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464, L 3769, F 217, S 8, H V 68447, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-46
Empresa: TRATTO GESTION DE LA CREATIVIDAD SL
Liquidador Unico
- Marco Montoya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464, L 3769, F 217, S 8, H V 68447, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Empresa: TRATTO GESTION DE LA CREATIVIDAD SL
Administrador Solidario
- Marco Montoya Alberto
- Servicios A La Direccion Auditores Y Consultores S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464, L 3769, F 217, S 8, H V 68447, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Empresa: CSNET SL
Apoderado Mancomunado
- De Mesa Diaz Cipriano
- Marco Montoya Alberto
Apoderado
- Marco Montoya Alberto
- Mesa Diez Cipriano
- Riera Candel Fernando
- Selma Herrera Manuel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821, L 388, F 56, S 8, H CS 10628, I/A 14 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: CSNET SL
Administrador Unico
- Marco Montoya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821, L 388, F 50, S 8, H CS 10628, I/A 12 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-12
Empresa: CSNET SL
Consejero
- De Mesa Diaz Cipriano
- Marco Montoya Alberto
- Mollar Villanueva Manuel David
Presidente
Secretario
- Marco Montoya Alberto
Vicepresidente
- Marco Montoya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821, L 388, F 50, S 8, H CS 10628, I/A 12 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-12
Empresa: NARANJAS SAMEL VALENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Marco Montoya Alberto
- Sales Traver Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 55, S 8, H CS 43488, I/A 2 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-12
Empresa: CSNET SL
Apoderado
- Marco Montoya Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821, L 388, F 48, S 8, H CS 10628, I/A 11 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-12
Empresa: NARANJAS SAMEL VALENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Marco Montoya Alberto
- Sales Traver Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1384, F 55, S 8, H CS 43488, I/A 1 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-12
Información de MARCO MONTOYA ALBERTO
Mostramos los datos de MARCO MONTOYA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO MONTOYA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos