MARCO MILESI SCHUBRIES
Informe ejecutivo de MARCO MILESI SCHUBRIES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCO MILESI SCHUBRIES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IG GALFER COMERCIAL SL | REPR.143 RRM | 02/05/2024 | |
INDUSTRIAS GALFER SA | Presidente | 03/12/2020 | |
INDUSTRIAS GALFER SA | Consejero | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE MARCO MILESI SCHUBRIES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO MILESI SCHUBRIES
Empresa: IG GALFER COMERCIAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Marco Milesi Schubries
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28354 , F 143, S 8, H B 133497, I/A 9 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: INDUSTRIAS GALFER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Marco Milesi Schubries
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47475 , F 21, S 8, H B 60452, I/A 34 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: HOBBYLAND SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 98, S 8, H GI 1130, I/A 19 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-17
Empresa: HOBBYLAND SA
Consejero
Presidente
- Marco Milesi Schubries
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 97, S 8, H GI 1130, I/A 18 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-17
Empresa: HOBBYLAND SA
Consejero
- Alfredo Milesi
- Marco Milesi Schubries
- Maria Ursula Milesi
- Massimo Milesi Schubries
Presidente
- Marco Milesi Schubries
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 97, S 8, H GI 1130, I/A 15 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Empresa: HOBBYLAND SA
Consejero
- Alfredo Milesi
- Marco Milesi Schubries
- Maria Ursula Milesi
- Massimo Milesi Schubries
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marco Milesi Schubries
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 97, S 8, H GI 1130, I/A 15 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Información de MARCO MILESI SCHUBRIES
Mostramos los datos de MARCO MILESI SCHUBRIES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO MILESI SCHUBRIES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos