MARCO GUIRADO JORGE
Informe ejecutivo de MARCO GUIRADO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCO GUIRADO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVICORP FP | Miem.Com.Ctr | 10/10/2023 | |
PREVICORP FP | Def.Particip | 19/11/2015 |
VINCULACIONES DE MARCO GUIRADO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO GUIRADO JORGE
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Escobar Palacios Ivan
- Marco Guirado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40552 , F 61, S 8, H M 719822, I/A 63 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Escobar Palacios Ivan
- Marco Guirado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40552 , F 61, S 8, H M 719822, I/A 63 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Escobar Palacios Ivan
- Marco Guirado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40552 , F 49, S 8, H M 719822, I/A 24 (10/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Marco Guirado Jorge
- Perez Botella Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40552 , F 49, S 8, H M 719822, I/A 24 (10/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Marco Guirado Jorge
- Perez Botella Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40552 , F 47, S 8, H M 719822, I/A 19 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Bolufer Pascual Juan Jose
- Caballero Vidal Mariano
- Castejon Blanco Emilio
- Cuvertoret Iglesias Maria Jose
- Garcia Quiles Bienvenida
- Gonzalez Merenciano Francisco Jose
- Luna Gonzalez Angel
- Marco Guirado Jorge
- Monzo Perez Isidro
- Morillas Sanchez Juan Miguel
- Perez Botella Jose Vicente
- Perujo Salesa Marcos
- Rodrigo Garcia Julia
- Sola Gonzalez Jose Antonio
- Yague Matero Fernando
- Zafra Vinader Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 61, S 8, H A 9596, I/A 126 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Empresa: PREVICORP FP
Def.Particip
- Caballero Vidal Mariano
- Marco Guirado Jorge
- Perez Botella Jose Vicente
- Zafra Vinader Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 18, S 8, H A 9596, I/A 115 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-03
Empresa: PREVICORP FP
Miem.Com.Ctr
- Alcalde Terrazas Miguel Angel
- Algado Martinez Honorato
- Berenguer Berenguer Alvaro
- Blanes Climent Juan
- Catalan Dominguez Miguel
- Escalona Martin Bernardo
- Escudero Nohales Santiago
- Ferrer Torres Maria
- Fuentes Camarasa Pedro Luis
- Fuxet Garcia Carles
- Gil Torrella Amparo
- Hernandez Deltell Jose
- Iñiguez Fuentes Luis
- Ivars Mut Jaime
- Jimenez Egea Maria Del Carmen
- Maestro Penalva Juan Jose
- Mañas Montejano Juan Jose
- Marco Guirado Jorge
- Martinez Martinez Juan Ramon
- Martinez Pulido Dionisio
- Masague Pere Daniel
- Molina Lopez Vicente
- Palanca Corredor Francisco Manuel
- Paya Porcel Oscar
- Piedecausa Cerda Juan Bautista
- Ripoll Llorens Andres
- Romero Canovas Juan
- Serna Rubio Antonio
- Signes Grimalt Francisco Vicente
- Varo Peral Maria Jesus
- Zaragoza Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 8, S 8, H A 9596, I/A 102 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-03
Información de MARCO GUIRADO JORGE
Mostramos los datos de MARCO GUIRADO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO GUIRADO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos