MARCO GRATACOS JORGE
Informe ejecutivo de MARCO GRATACOS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCO GRATACOS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUATRACTA SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | 15/02/2018 |
AQUATRACTA SL | Liquidador | 15/02/2018 | 15/02/2018 |
BWT PHARMA AND BIOTECH IBERICA SA | Apoderado | 14/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARCO GRATACOS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO GRATACOS JORGE
Empresa: AQUATRACTA SL
Liquidador
- Marco Gratacos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42929 , F 14, S 8, H B 419537, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: AQUATRACTA SL
Administrador Unico
- Marco Gratacos Jorge
Liquidador
- Marco Gratacos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42929 , F 14, S 8, H B 419537, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: AQUATRACTA SL
Administrador Unico
- Marco Gratacos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42929 , F 13, S 8, H B 419537, I/A 1 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: CILIT SA
Apoderado
- Guarnich Pascual Josep Maria
- Marco Gratacos Jorge
- Puyuelo Rins Javier
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22707 , F 52, S 8, H B 41626, I/A 52 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08
Información de MARCO GRATACOS JORGE
Mostramos los datos de MARCO GRATACOS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO GRATACOS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos