MARCO GINESTAR CONCEPCION
Informe ejecutivo de MARCO GINESTAR CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCO GINESTAR CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUOINMARA SL | Administrador Unico | 20/09/2024 |
VINCULACIONES DE MARCO GINESTAR CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO GINESTAR CONCEPCION
Empresa: DUOINMARA SL
Administrador Unico
- Marco Ginestar Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220761, I/A 1 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-46
Empresa: TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Marco Ginestar Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7873, L 5167, F 28, S 8, H V 98353, I/A 13 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-46
Empresa: TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Marco Ginestar Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7873, L 5167, F 28, S 8, H V 98353, I/A 12 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: MJC LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Marco Ginestar Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7873, L 5167, F 27, S 8, H V 98353, I/A 9 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-46
Información de MARCO GINESTAR CONCEPCION
Mostramos los datos de MARCO GINESTAR CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO GINESTAR CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos