MARCO GARBAYO FERNANDO
Informe ejecutivo de MARCO GARBAYO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCO GARBAYO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 14/02/2012 | 15/10/2013 |
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Presidente | 14/02/2012 | |
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Consejero Delegado | 14/02/2012 | |
VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL | Consejero | 14/02/2012 | |
PERFECT TRANSFER SA | Administrador Unico | 23/02/2011 | 01/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARCO GARBAYO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO GARBAYO FERNANDO
Empresa: VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Marco Garbayo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 38, S 8, H A 44119, I/A 9 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Empresa: VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Marco Garbayo Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 38, S 8, H A 44119, I/A 8 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-03
Empresa: VERDU LLEDO ALCARAZ Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Marco Garbayo Fernando
Consejero
- Alvarez Rodriguez Saturnino
- Iñesta Sanchez Leonardo David
- Marco Garbayo Fernando
Presidente
- Marco Garbayo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 38, S 8, H A 44119, I/A 8 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-03
Empresa: PERFECT TRANSFER SA
Administrador Unico
- Marco Garbayo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 84, S 8, H A 47603, I/A 6 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-03
Empresa: PERFECT TRANSFER SA
Administrador Unico
- Marco Garbayo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 83, S 8, H A 47603, I/A 5 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-03
Información de MARCO GARBAYO FERNANDO
Mostramos los datos de MARCO GARBAYO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO GARBAYO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos