MARCO FECED JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARCO FECED JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARCO FECED JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCIVIL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | 09/12/2021 |
PROCIVIL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Liquidador Unico | 09/12/2021 | 09/12/2021 |
GEOCIVIL SA | Administrador Unico | 29/02/2012 | 23/11/2020 |
PUIG NORD SL | Administrador Unico | 11/06/2012 | |
RESIDENCIAL HORTA NORD SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2012 | |
RESIDENCIAL HORTA NORD SL | Liquidador Mancomunado | 23/04/2012 | 23/04/2012 |
NEOCIVIL SL | Liquidador Unico | 18/04/2012 | 18/04/2012 |
NEOCIVIL SL | Administrador Unico | 02/12/2011 | 18/04/2012 |
INICIATIVAS MORVEDRE SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARCO FECED JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO FECED JOSE LUIS
Empresa: PROCIVIL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Liquidador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 168, S 8, H V 185313, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-46
Empresa: PROCIVIL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Liquidador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 168, S 8, H V 185313, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-46
Empresa: PROCIVIL PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 167, S 8, H V 185313, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-46
Empresa: PUIG NORD SL
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6544, L 3848, F 209, S 8, H V 70085, I/A 7 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-46
Empresa: RESIDENCIAL HORTA NORD SL
Liquidador Mancomunado
- Marco Feced Jose Luis
- Ubach Carretero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7354, L 4655, F 97, S 8, H V 87126, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Empresa: RESIDENCIAL HORTA NORD SL
Administrador Mancomunado
- Marco Feced Jose Luis
- Ubach Carretero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7354, L 4655, F 97, S 8, H V 87126, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Empresa: NEOCIVIL SL
Liquidador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9258, L 6541, F 146, S 8, H V 141439, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-46
Empresa: NEOCIVIL SL
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9258, L 6541, F 146, S 8, H V 141439, I/A 4 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-46
Empresa: GEOCIVIL SA
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309, L 1621, F 118, S 8, H V 21809, I/A 12 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-46
Empresa: GEOCIVIL SA
Administrador Unico
- Marco Feced Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309, L 1621, F 118, S 8, H V 21809, I/A 12 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-46
VER MAS ACTOS
Información de MARCO FECED JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARCO FECED JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO FECED JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos