MARCO CANTERO FERNANDO
Informe ejecutivo de MARCO CANTERO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCO CANTERO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISABA PROJECTS SA | Consejero | 08/04/2011 | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE MARCO CANTERO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO CANTERO FERNANDO
Empresa: ISABA PROJECTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fort Civera Julian
- Jimenez Azpilicueta Miren Karmele
- Marco Cantero Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 80, S 8, H V 10183, I/A 21 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-46
Empresa: ISABA PROJECTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fort Civera Julian
- Jimenez Azpilicueta Miren Karmele
- Marco Cantero Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 80, S 8, H V 10183, I/A 20 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-46
Empresa: PARQUES INFANTILES ISABA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fort Civera Julian
- Jimenez Azpilicueta Miren Karmele
- Marco Cantero Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 79, S 8, H V 10183, I/A 17 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Empresa: PARQUES INFANTILES ISABA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fort Civera Julian
- Jimenez Azpilicueta Miren Karmele
- Marco Cantero Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 79, S 8, H V 10183, I/A 17 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Información de MARCO CANTERO FERNANDO
Mostramos los datos de MARCO CANTERO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO CANTERO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos