MARCO CABALLERO RAFAEL
Informe ejecutivo de MARCO CABALLERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCO CABALLERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMTY GESTION Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 24/03/2021 | |
SANITY HEALTH SL | Socio Unico | 04/05/2020 | |
SANITY HEALTH SL | Administrador Unico | 04/05/2020 | |
ALPHA BLOCKCHAIN SL | Socio Unico | 24/02/2020 | |
ALPHA BLOCKCHAIN SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
GREENEARTH TRADE SL | Administrador Unico | 07/02/2019 | |
FORTY CONFORT SL | Socio Unico | 30/06/2017 | |
FORTY CONFORT SL | Administrador Unico | 30/06/2017 | |
TWENTY CONFORT SL | Socio Unico | 30/06/2017 | |
TWENTY CONFORT SL | Administrador Unico | 30/06/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARCO CABALLERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO CABALLERO RAFAEL
Empresa: HEXAGON CONCEPT SERVICES SL
Liquidador
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 157, S 8, H AB 27047, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-02
Empresa: HEXAGON CONCEPT SERVICES SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Liquidador
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 157, S 8, H AB 27047, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-02
Empresa: COMTY GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029, L 793, F 74, S 8, H AB 28668, I/A 1 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-02
Empresa: SANITY HEALTH SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 781, F 125, S 8, H AB 28125, I/A 1 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-02
Empresa: SANITY HEALTH SL
Socio Único
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 781, F 125, S 8, H AB 28125, I/A 1 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-02
Empresa: ALPHA BLOCKCHAIN SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016, L 780, F 138, S 8, H AB 28072, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-02
Empresa: ALPHA BLOCKCHAIN SL
Socio Único
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016, L 780, F 138, S 8, H AB 28072, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-02
Empresa: GREENEARTH TRADE SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10417, L 7698, F 101, S 8, H V 179402, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: HEXAGON CONCEPT SERVICES SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 156, S 8, H AB 27047, I/A 1 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-02
Empresa: HEXAGON CONCEPT SERVICES SL
Socio Único
- Marco Caballero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 156, S 8, H AB 27047, I/A 1 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-02
VER MAS ACTOS
Información de MARCO CABALLERO RAFAEL
Mostramos los datos de MARCO CABALLERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO CABALLERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos