MARCO CABALLERO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MARCO CABALLERO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCO CABALLERO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA Y PROGRAMACION PROFESIONAL SL | Consejero | 22/06/2016 | |
GAMING & GRAPHICS WEB SL | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 06/06/2013 |
GAMING & GRAPHICS WEB SL | Socio Unico | 23/10/2009 | 15/03/2011 |
GAMING & GRAPHICS WEB SL | Administrador Unico | 23/10/2009 | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE MARCO CABALLERO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCO CABALLERO MARIA JESUS
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456, L 2763, F 62, S 8, H V 47069, I/A 12 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Empresa: GAMING & GRAPHICS WEB SL
Administrador Solidario
- Marco Caballero Maria Jesus
- Revaliente Carrasco Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 51, S 8, H V 135823, I/A 5 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-46
Empresa: GAMING & GRAPHICS WEB SL
Administrador Solidario
- Marco Caballero Maria Jesus
- Revaliente Carrasco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 50, S 8, H V 135823, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Empresa: GAMING & GRAPHICS WEB SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 50, S 8, H V 135823, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Empresa: GAMING & GRAPHICS WEB SL
Administrador Unico
- Marco Caballero Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 49, S 8, H V 135823, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-46
Empresa: GAMING & GRAPHICS WEB SL
Socio Único
- Marco Caballero Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092, L 6376, F 49, S 8, H V 135823, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-46
Información de MARCO CABALLERO MARIA JESUS
Mostramos los datos de MARCO CABALLERO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCO CABALLERO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos