MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2016 | 05/06/2019 |
ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2015 | 17/06/2016 |
AMBULANCIAS LAS MARISMAS SL | Administrador Unico | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
Empresa: ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL
Administrador Mancomunado
- Marchena Lopez Agustin
- Ruiz Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159 , F 37, S 8, H SE 15118, I/A 17 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-41
Empresa: ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL
Administrador Mancomunado
- Marchena Lopez Agustin
- Ruiz Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159 , F 36, S 8, H SE 15118, I/A 14 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-41
Empresa: ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Gomez Jesus Maria
- Bejarano Medina Rafael
- Gamero Gamero Francisco
- Marchena Lopez Agustin
- Ruiz Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159 , F 36, S 8, H SE 15118, I/A 14 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-41
Empresa: ANDALUZA DE AMBULANCIAS SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Gomez Jesus Maria
- Bejarano Medina Rafael
- Gamero Gamero Francisco
- Marchena Lopez Agustin
- Ruiz Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 224, S 8, H SE 15118, I/A 12 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-41
Empresa: AMBULANCIAS LAS MARISMAS SL
Administrador Unico
- Marchena Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3497 , F 207, S 8, H SE 48901, I/A 6 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-41
Información de MARCHENA LOPEZ AGUSTIN
Mostramos los datos de MARCHENA LOPEZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCHENA LOPEZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos