MARCHENA GONZALEZ CARLOS
Informe ejecutivo de MARCHENA GONZALEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARCHENA GONZALEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL BARCANOVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2023 | |
ALGAIDA EDITORES SA | Apoderado | 17/11/2017 | 17/03/2023 |
EDICIONS XERAIS DE GALICIA SA | Apoderado | 14/11/2017 | 15/03/2023 |
GRUPO ANAYA SA | Apoderado | 09/03/2023 | |
GRUPO EDITORIAL BRUÑO SL | Apoderado | 09/03/2023 | |
EDITORIAL BARCANOVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2017 | 15/12/2017 |
EDITORIAL BARCANOVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2016 | 15/12/2017 |
ALGAIDA EDITORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2016 | 14/12/2017 |
EDICIONS XERAIS DE GALICIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2016 | 30/11/2017 |
GRUPO EDITORIAL BRUÑO SL | Apoderado | 06/11/2017 | 21/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARCHENA GONZALEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCHENA GONZALEZ CARLOS
Empresa: EDITORIAL BARCANOVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47507 , F 67, S 8, H B 19071, I/A 117 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Empresa: EDICIONS XERAIS DE GALICIA SA
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373, L 4373, F 93, S 8, H PO 3183, I/A 106 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-36
Empresa: ALGAIDA EDITORES SA
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6867 , F 225, S 8, H SE 3590, I/A 94 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Empresa: GRUPO EDITORIAL BRUÑO SL
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40331 , F 28, S 8, H M 402597, I/A 76 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: GRUPO ANAYA SA
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25790 , F 66, S 8, H M 20459, I/A 275 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: EDITORIAL BARCANOVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 71, S 8, H B 19071, I/A 92 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: ALGAIDA EDITORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 56, S 8, H SE 3590, I/A 67 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-41
Empresa: EDICIONS XERAIS DE GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068, L 4068, F 201, S 8, H PO 3183, I/A 78 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-36
Empresa: GRUPO ANAYA SA
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25790 , F 47, S 8, H M 20459, I/A 241 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: GRUPO EDITORIAL BRUÑO SL
Apoderado
- Marchena Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22526 , F 221, S 8, H M 402597, I/A 48 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
VER MAS ACTOS
Información de MARCHENA GONZALEZ CARLOS
Mostramos los datos de MARCHENA GONZALEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCHENA GONZALEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos