MARCHAL VELA ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCHAL VELA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCHAL VELA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUVISA INICIATIVA MUNICIPAL PARA LA VIVIENDA SA | Consejero | 03/11/2023 | |
DAVERA ABOGADOS SCP | Administrador Mancomunado | 06/03/2014 | |
DAVERA ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE MARCHAL VELA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCHAL VELA ANTONIO
Empresa: DAVERA MARCHAL SLP
Administrador Unico
- Marchal Vela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127554, I/A 3 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4551 , F 135, S 8, H SE 8622, I/A 79 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4551 , F 135, S 8, H SE 8622, I/A 79 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-41
Empresa: DAVERA MARCHAL SLP
Administrador Unico
- Marchal Vela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6938 , F 190, S 8, H SE127554, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-41
Empresa: DAVERA MARCHAL SLP
Socio Único
- Marchal Vela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6938 , F 190, S 8, H SE127554, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4551 , F 133, S 8, H SE 8622, I/A 75 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-41
Empresa: DAVERA ABOGADOS SCP
Administrador Mancomunado
- Marchal Vela Antonio
- Padros Roman Alvaro
- Recio Humanes Rosario
Soc.Prof.
- Marchal Vela Antonio
- Padros Roman Alvaro
- Recio Humanes Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5824 , F 195, S 8, H SE100536, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-41
Información de MARCHAL VELA ANTONIO
Mostramos los datos de MARCHAL VELA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCHAL VELA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos